Javier benjumea cabeza de vaca
Webx Javier Benjumea Cabeza de Vaca, Medalla de Oro al Mérito en Golf 1945-2024 Casado el 22 de diciembre 1975 (lunes), Las Arenas, Getxo, Vizcaya, España, con x María … WebIgnacio Benjumea Cabeza de Vaca Non-executive director Joined the board in 2015. Nationality: Spanish. Born in 1952 in Madrid, Spain. Education: Degree in Law from Deusto University, ICADE E-3 and State Attorney.
Javier benjumea cabeza de vaca
Did you know?
Web16 mag 2014 · Se designa a D. Javier Benjumea Cabeza de Vaca, con DNI. 50265752-B, como representante persona física de la "Asociación Golf Santa Marina", nombrada, Administrador Unico.-Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 31/05/2024 T 1081, F 94, S 8, H S 29049, I/A 12 Web27 nov 2024 · Genealogy for Fernando Benjumea Cabeza de Vaca (1944 - 1998) family tree on Geni, with over 240 million profiles of ancestors and living relatives. People Projects Discussions Surnames
WebInformación mercantil y cargos directivos de Benjumea Cabeza De Vaca Javier. BENJUMEA CABEZA DE VACA JAVIER. Información pública sobre administradores … WebIgnacio Benjumea Cabeza de Vaca. Rafael Benjumea Cabeza de Vaca, Conde de Guadalhorce. José Felipe Bertrán de Caralt. Cristina Bertrán Márquez. Eudaldo Bonet Galdeano. Naiara Bonet Galdeano. Mercedes Botín Gros. Carmen Botín O'Shea. Javier Ballesteros Botín. Miguel Ballesteros Botín. Carmen Ballesteros Botín. Emilio Botín …
Web28 gen 1991 · El tiempo máximo que Francisco Javier Benjumea Cabeza Vaca ha permanecido en un cargo es 29 años, 3 meses y 17 dias, mientras que el tiempo … WebBenalcazar Y Albornoz 1673-, hija de Mateo Garcia De Benalcazar Y Villagran y Isabel Sanchez De Albornoz, casada con Francisco Idrovo Cabeza De Vaca en 1689, Juan Mirellas en 1701 Benavides 1782- , hija de Diego y …
WebRafael Benjumea y Cabeza de Vaca ( Málaga, 29 de enero de 1939 - Madrid, 7 de abril de 2024 ), XVII marqués de Valdecañas, XVIII conde de Peñón de la Vega, IV conde de …
51 字符串WebBenjumea Cabeza De Vaca Javier; Secretario: Benjumea Benjumea Rafael; Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 10/06/2016 T 30717, F 2, S 8, H M 532340, I/A 10 . 14 May 2013. Cambio de domicilio social. 51 定时器Web1 mar 2024 · Javier Benjumea Cabeza de Vaca occupies the position of Chairman at Realza Capital SGEIC SA and Chairman at Fintech Income SICAV SA. He is also on the … 51 囲い文字Web2 gen 2024 · María Benjumea Cabeza de Vaca, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, creó en 1981 Círculo de Progreso, empresa que aprovechó la llegada de... 51 定时器 t1WebInformación mercantil y cargos directivos de Benjumea Cabeza De Vaca Javier. BENJUMEA CABEZA DE VACA JAVIER. Información pública sobre administradores de empresas, nombramientos, ceses y dimisiones. 51 定时器2Web12 feb 2024 · Javier Benjumea Cabeza de Vaca: Independent Director: José María Loizaga Viguri: Director: More about the company. Sector and Competitors. 1st jan. Capi. (M$) CARTERA INDUSTRIAL REA SA: 0.00%: 12: INVESTOR AB (PUBL) 10.24%: 62 675: CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED: 5.98%: 24 226: GROUPE BRUXELLES … 51 定时器模式2WebIsabel Benjumea Cabeza de Vaca (1937-), primera condesa de Guadalhorce y marquesa de Valdecañas, es una ganadera española. Carlos Benjumea (1941-), comediante colombiano. Javier Benjumea Llorente (1952-), segundo marqués de Puebla de Cazalla y empresario español. Felipe Benjumea Llorente (1957-) es un empresario español. 51 定时器1